Entreprise : LMC CONDUITE - SIREN 802 610 519
Identité
(Entreprise radiée le 12/10/2021)
Dénomination
LMC CONDUITE
SIREN (siège)
802 610 519
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2014
Fermeture de l'établissement - 80261051900026
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Fermeture de l'établissement - 80261051900018
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Date de fin de la personne morale
01/06/2113
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
35 RES DE LA POMMERAIE 22100 QUEVERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Quévert
Nom, Prénom(s)
BELLAND MARIANNE , CECILE , THERESE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Quévert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2014
Siret
80261051900018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
35 RES DE LA POMMERAIE
22100 , QUEVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/2014
Siret
80261051900026
Nom commercial
LMC CONDUITE
Enseigne
AUTO MOTO ECOLE MARTIN
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Enseignement formation théorique et pratique de la conduite automobile et deux roues. Organistion de stages de conduite destinés à la récupération de points
Adresse
62 B RUE 62B rue de la Marne
35400 , Saint-Malo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9741
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Dissolution à compter du 13/04/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/04/2021, liquidateur : MARTIN né(e) BELLAND Marianne, Cécile, Thérèse, siège de la liquidation : 35 Résidence de la Pommeraie 22100 Quévert, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 14/04/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).