Entreprise : CCFA - SIREN 802 521 013
Identité
Dénomination
CCFA
SIREN (siège)
802 521 013
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2014
Début d’activité
15/05/2014
Date de fin de la personne morale
26/05/2029
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'un terrain sis 47-49 rue Haies Coq - 93300 Aubervilliers ; Construction sur ledit terrain d'un centre de commerces et d'activités ; Vente à l'unité, par lots ou en totalité dudit ensemble immobilier ; accessoirement, location des lots en stock.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
F.T. GROUPE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tremblay-en-France
Dénomination
PARTHENA
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE ARTOIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GENTY DANIELLE INVESTISSEMENTS G D I
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
M.D CAPITAL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis Cedex
Dénomination
DATA GROUPE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tremblay-en-France
Dénomination
NEL FINANCE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis Cedex
Dénomination
EDC INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/2014
Siret
80252101300010
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Support juridique de programme immobilier.
Adresse
22 RUE DE COURCELLES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2014D023854
Date d'ajout
05/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28-11-2019 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 31 octobre 2019, désigne Mme Diane Otsetsui en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, désigne Me Gilles Pellegrini, 7/9 place de la Gare - La Varenne-Saint-Hilaire CS 60013 94214 Saint-Maur-des-Fossés cedex, en qualité de liquidateur.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).