Entreprise : AKIVA - SIREN 802 516 815
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2020)
Dénomination
AKIVA
SIREN (siège)
802 516 815
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2014
Date de fin de la personne morale
26/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
14 RUE CHARLES-V 75004 PARIS 4 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Coubard BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Istolainen SIMON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HERMESIANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Malakoff
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/2014
Siret
80251681500015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
15 AV D EYLAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/2014
Siret
80251681500049
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de tous intérêts participations en fonds propres quasi fonds propres en ce y compris la détention intégrale du capitale de sociétés administration gestion contrôle et mise en valeur des dits intérêts et participations.
Adresse
14 RUE 14 rue Charles V
75004 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/11/2015
Siret
80251681500023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
45 RUE D HAUTEVILLE
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
45-47
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2018
Siret
80251681500031
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
39 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B1125513
Date d'ajout
20/10/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 31-08-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B1125514
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Associé unique : SUOMI CORP - RCS Paris B 789 713 476 - 51 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Numéro d'observation
2014B1125518
Date d'ajout
04/10/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2014B112552
Date d'ajout
08/07/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-06-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).