Entreprise : ILITHYIA - SIREN 802 498 469
Identité
Dénomination
ILITHYIA
SIREN (siège)
802 498 469
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2014
Date de fin de la personne morale
26/05/2064
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
50 BD DU TEMPLE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bonnet GUILLAUME , PATRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2015
Siret
80249846900039
Enseigne
LE CAFE CANAILLE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
50 BD DU TEMPLE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/2014
Siret
80249846900021
Enseigne
LE BISTRO DU COIN
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
55 RUE DE TOLBIAC
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGLE 89 RUE ALBERT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/05/2014
Siret
80249846900013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 IMP DE LA CHANEE
77410 , ANNET-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 23/05/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201801245, date de cessation des paiements le 17/10/2017, et a désigné : juge commissaire Mme Marie-france Gaujal-Joseph liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/11/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2015
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/03/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).