Entreprise : OCKHAM - SIREN 802 395 590
Identité
(Entreprise radiée le 10/11/2023)
Dénomination
OCKHAM
SIREN (siège)
802 395 590
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2014
Fermeture de l'établissement - 80239559000036
- Date d'effet de la fermeture : 24/10/2023
Fermeture de l'établissement - 80239559000010
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2017
Fermeture de l'établissement - 80239559000028
- Date d'effet de la fermeture : 16/07/2020
Date de fin de la personne morale
20/05/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1181820 EUR
Adresse du siège
4 RTE DE GELOS 64290 GAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE CRESCENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASLE DAVID
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Mont-de-Marsan
Dénomination
OKEANOS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Ogeu-les-Bains
Dénomination
CABINET PAQUIER & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bordeaux Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/2014
Siret
80239559000010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
13 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
80239559000028
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
3 RUE MUGA-BIDEA
64210 , BIDART - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE LANA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/07/2020
Siret
80239559000036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et administration de tous droits sociaux.
Adresse
4 RTE 4 route de Gelos
64290 , Gan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Domaine Crescent
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11960
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à OGEU GROUPE réalisée le 24/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 19/09/2023. Dénomination de l'associé unique : OGEU GROUPE, Pau : 483867008. Journal d'annonces légales : lefigaro.fr paru le 21/09/2023.
Numéro d'observation
7332
Date d'ajout
23/06/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 07/06/2022
Numéro d'observation
10902
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pau par suite de transfert du siège social à compter du 16/07/2020 du 3 Rue Muga-Bidea - Parc d'Activité Lana64210 Bidart au 4 route de Gelos - Domaine Crescent 64290 Gan
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).