Entreprise : LENAJOY - SIREN 802 373 050
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2024)
Dénomination
LENAJOY
SIREN (siège)
802 373 050
Date d'immatriculation au RNE
20/05/2014
Fermeture de l'établissement - 80237305000029
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2023
Fermeture de l'établissement - 80237305000011
- Date d'effet de la fermeture : 10/03/2022
Date de fin de la personne morale
19/05/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
379 CHE DE FONTARECHES 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAUDE LUDOVIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ MARIELA
Nom d'usage
DAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Dénomination
DAUMAT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/03/2022
Siret
80237305000029
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
.Acquisition, exploitation par location ou autrement cession éventuelle d'un bien immobilier.
Adresse
379 CHE DE FONTARECHES
30700 , SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/04/2014
Siret
80237305000011
Activité principale
Location de logements
Adresse
860 CHE DES GENEVRIERS
83260 , LA CRAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/006417
Date d'ajout
04/03/2024
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 30/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/014108
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Transfert du principal établissement au 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à compter du 10/03/2022
Numéro d'observation
F22/014108
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur DAUDE Ludovic Nouvelle Adresse : 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE Madame DAUDE Mariela Nouvelle Adresse : 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE DAUMAT Nouvelle Adresse : 860 Chemin des Genévriers 83260 LA CRAU Monsieur DAUDE Lionel Nouvelle Adresse : 860 Chemin des Genévriers 83260 LA CRAU Monsieur DAUDE Mathieu Nouvelle Adresse : 411 Boulevard Louis Bernard Res Port Marina 83250 LA LONDE-LES-MAURES
Numéro d'observation
F22/014108
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 860 Chemin des Genévriers 83260 LA CRAU (Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon) Nouveau siège social : 379 Chemin de Fontarèches 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à compter du 10/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).