Entreprise : CUMA DE L'AUBRAC - SIREN 802 296 996
Identité
Dénomination
CUMA DE L'AUBRAC
SIREN (siège)
802 296 996
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2014
Début d’activité
07/03/2014
Date de fin de la personne morale
14/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Mise à disposition de matériels agricoles, d'immeubles et de personnels agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
1500 EUR
Adresse du siège
CHEZ CHRISTOPHE VIALARD 48260 NASBINALS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RIEUTORTET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATIFOL JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Grandvals
Nom, Prénom(s)
BOUSSUGE PIERRE-LUC , JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
PRINSUEJOLS-MALBOUZON
Nom, Prénom(s)
BROS PIERRE-JEAN , CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2000
Commune de résidence
Prinsuéjols-Malbouzon
Nom, Prénom(s)
CHAMPAGNE THIERRY , ALEXANDRE , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Prinsuéjols-Malbouzon
Nom, Prénom(s)
PAGES FABIEN , HENRI , JEAN
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1991
Commune de résidence
Nasbinals
Nom, Prénom(s)
PIGNOL ROBERT , EUGENE , JOSEPH
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Recoules d'Aubrac
Nom, Prénom(s)
PRAT BERNARD , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Recoules d'Aubrac
Nom, Prénom(s)
REY JEAN-PIERRE , LUCIEN
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Nasbinals
Nom, Prénom(s)
ROSSIGNOL LOIC , SAMUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Nasbinals
Nom, Prénom(s)
SALLES THIERRY , LIONEL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Nasbinals
Nom, Prénom(s)
SERRES PIERRE , DENIS , PAUL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Nasbinals
Nom, Prénom(s)
VIALARD CHRISTOPHE , JEAN-CLAUDE
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Nasbinals
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/2014
Siret
80229699600019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels agricoles, d'immeubles et de personnels agricoles
Adresse
CHEZ CHRISTOPHE VIALARD
48260 , NASBINALS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RIEUTORTET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1253
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/06/2019 : Partant : PRAT Laurent, Adrien, Administrateur Partant : BERGOUNHON Sylvain Edmond, Vice-président Administrateur Partant : TICHET Maïté, Secrétaire Administrateur Nouveau : PAGES Fabien Henri Jean, Vice-président et Administrateur Nouveau : SERRES Pierre, Denis, Paul, Secrétaire et Administrateur Nouveau : RIEUTORT Maurice, Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
664
Date d'ajout
28/05/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/05/2014 : Partant : GAEC PIGNOL (GAEC) représentée par PIGNOL Robert, Eugène, Joseph, Administrateur Partant : GAEC LA GARDELLE (GAEC) représentée par REY Jean-Pierre, Lucien, Administrateur Partant : GAEC LES CHAZALS (GAEC) représentée par PRAT Bernard, Pierre, Administrateur Partant : GAEC DE SOUVEYROLS (GAEC) représentée par BERGOUNHON Sylvain, Edmond, Vice-président Partant : GAEC DES FRENES (GAEC) représentée par SALLES Thierry, Lionel, Trésorier Partant : GAEC DU SOLDADIER (GAEC) représentée par TICHET Maïté, Secrétaire Partant : GAEC VIALARD (GAEC) représentée par VIALARD Christophe, Jen-Claude, Président Nouveau : VIALARD Christophe Jean-Claude, Président Nouveau : TICHET Maïté, Secrétaire Nouveau : BERGOUNHON Sylvain Edmond, Vice-président Nouveau : SALLES Thierry Lionel, Trésorier Nouveau : PRAT Bernard Pierre, Administrateur Nouveau : REY Jean-Pierre Lucien, Administrateur Nouveau : PIGNOL Robert Eugène Joseph, Administrateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).