Entreprise : KIM DO OKAERY TENDANCE - SIREN 802 154 559
Identité
Dénomination
KIM DO OKAERY TENDANCE
SIREN (siège)
802 154 559
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2014
Début d’activité
01/05/2014
Date de fin de la personne morale
02/06/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Restauration asiatique cuisine chinoise et japonaise restauration rapide de type Fast Food
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
135 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAM CHRISTOPHE , PING , VANG
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2014
Siret
80215455900016
Nom commercial
KIM DO OKAERY TENDANCE
Enseigne
KIM DO OKAERY TENDANCE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration asiatique cuisine chinoise et japonaise restauration rapide de type Fast Food
Adresse
135 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/009922
Date d'ajout
10/08/2023
Description
Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en date du 09/08/2023 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL MONTRAVERS YANG-TING prise en la personne de Me Yohann YANG-TING 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault . Date de cessation des paiements : 12/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5431
Date d'ajout
21/10/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/07/2015 :Partant : LAM Hok, Mou, GérantNouveau : LAM Christophe, Ping, Vang, GérantJAL : Nouvelles Etincelles du 30/07/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).