Entreprise : VERONE 7088 S.C.I. - SIREN 802 146 522
Identité
Dénomination
VERONE 7088 S.C.I.
SIREN (siège)
802 146 522
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2014
Date de fin de la personne morale
06/05/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital minimum
100 EUR
Adresse du siège
282 RUE DU CHATEAU 88450 EVAUX-ET-MENIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONCET GERALDINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Ramonchamp
Nom, Prénom(s)
PONCET GWLADYS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1986
Commune de résidence
Charmes
Nom, Prénom(s)
PONCET SAMSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Évaux-et-Ménil
Nom, Prénom(s)
PONCET VIRGILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Évaux-et-Ménil
Nom, Prénom(s)
PONCET SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Charmes
Nom, Prénom(s)
DELOY MARTINE , MARIE-JOSIANE
Nom d'usage
PONCET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Évaux-et-Ménil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/03/2014
Siret
80214652200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers
Adresse
282 RUE 282 Rue du Château
88450 , Évaux-et-Ménil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2014
Siret
80214652200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE ST ANTOINE
88160 , LE THILLOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7714
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/06/2021 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Dissolution à compter du 21/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/06/2021, liquidateur : PONCET né(e) DELOY Martine, Marie-Josiane, siège de la liquidation : 282 Rue du Château 88450 Évaux-et-Ménil, parution de la publicité légale : Le Paysan Vosgien paru le 30/07/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).