Entreprise : LE BOEUF BOURGUIGNON - SIREN 802 146 480
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2023)
Dénomination
LE BOEUF BOURGUIGNON
SIREN (siège)
802 146 480
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2014
Dissolution
- Date de dissolution : 23/03/2022
Fermeture de l'établissement - 80214648000016
- Date d'effet de la fermeture : 23/03/2022
Date de fin de la personne morale
06/05/2113
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2015
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
1423 RTE DE DRACE 71680 CRECHES-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURIAUT RICHARD , THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Crêches-sur-Saône
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/2014
Siret
80214648000016
Nom commercial
FABRICATION DE PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION DE PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
1423 RTE DE DRACE
71680 , CRECHES SUR SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/002957
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 23/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/002957
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Modification relative aux dirigeants DUPARD Marie-Laure nom d'usage : LAURIAUT Marie-Laure n'est plus gérant LAURIAUT Richard Thomas nom d'usage : LAURIAUT Richard n'est plus gérant LAURIAUT Richard Thomas nom d'usage : LAURIAUT Richard devient liquidateur à compter du 23/03/2022
Numéro d'observation
F22/002957
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 23/03/2022 - Siège de la liquidation : 1423 Route de Dracé 71680 CRECHES-SUR-SAONE - Publicité dans un journal d'annonces légales : www.macon-infos.com du 01/04/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).