Entreprise : SAS SOFIA - SIREN 802 133 447
Identité
Dénomination
SAS SOFIA
SIREN (siège)
802 133 447
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2014
Début d’activité
25/03/2014
Date de fin de la personne morale
14/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
HOTEL RESTAURANT BAR BALNEOTHERAPIE ORGANISATION DE SEMINAIRES DE CYCLES DE FORMATION DE CONGRES
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE LA DIVISION LECLERC 78350 LES LOGES-EN-JOSAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA RIBEIRO SOFIA , ANA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Livry-Gargan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/2014
Siret
80213344700010
Enseigne
RELAIS DE COURLANDE
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hotel restaurant, bar, balnéothérapie, organisation de séminaires, de cycles, de formation, de congrés.
Adresse
23 RUE DE LA DIVISION LECLERC
78350 , LES LOGES-EN-JOSAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
30633
Date d'ajout
13/06/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13/06/2024, a prononcé la faillite personnelle de GARCIA RIBEIRO Sofia, Ana pour une durée de 8 ans, nom du liquidateur : SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10786
Date d'ajout
24/03/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 24/03/2020 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Sofia Ana Garcia Ribeiro à concurrence de 50.000 euros .
Numéro d'observation
81871
Date d'ajout
08/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 07/07/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00252 désigne liquidateur SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 08/07/2016
Numéro d'observation
77738
Date d'ajout
17/05/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 01/05/2016 nommant SELARL Philippe Jeannerot & Associés prise en la personne de Me Philippe Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz Bat D 1er étage 78000 Versailles administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
75955
Date d'ajout
22/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 01/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
72844
Date d'ajout
17/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 17/03/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00252 , date de cessation des paiements le 25/11/2015 désigne Administrateur Me Jeannerot 7 Rue jean Mermoz 78000 Versailles avec pour mission : d'assister l'entreprise , Mandataire judiciaire Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/09/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).