Entreprise : BEES - SIREN 802 102 418
Identité
Dénomination
BEES
SIREN (siège)
802 102 418
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2015
Début d’activité
14/04/2014
Date de fin de la personne morale
29/10/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Tant en France qu'à l'étranger la fourniture à des utilisateurs d'une plateforme de média social ainsi que d'une messagerie internet autour de projet et de porteur de projet.
Code APE
6399Z - Autres services d'information n.c.a.
Capital social
117100 EUR
Adresse du siège
18 RUE SEBASTOPOL 92400 COURBEVOIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN THI , LAM , TUYEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
GORIN DE PONSAY THIBAULT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2014
Siret
80210241800026
Code APE
6399Z - Autres services d'information n.c.a.
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Autres services d'information n.c.a.
Adresse
18 RUE SEBASTOPOL
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
58326
Date d'ajout
13/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11/04/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/04/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 11-04-2018
Numéro d'observation
2453
Date d'ajout
16/11/2015
Description
Le tribunal de commerce de PARIS a prononcé en date du 12/11/2015 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 03/11/2015 et a désigné liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/11/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé, en date du 12-11-2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201503285, date de cessation des paiements le 03-11-2015, et a désigné M.Jean-Pierre Sors : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
448
Date d'ajout
30/10/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/10/2015
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2015B08436
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).