Entreprise : RGPP - SIREN 801 948 977
Identité
Dénomination
RGPP
SIREN (siège)
801 948 977
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2014
Début d’activité
14/04/2014
Date de fin de la personne morale
05/08/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations minoritaires ou majoritaires en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
501000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE CAVAILLON 94550 CHEVILLY LARUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELOILLE PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Vauhallan
Nom, Prénom(s)
JOUVE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Le Pecq
Dénomination
EFICO EXPERTISE FINANCE CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2014
Siret
80194897700021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE DE CAVAILLON
94550 , CHEVILLY LARUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
86561
Date d'ajout
17/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 16/05/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75300
Date d'ajout
05/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 05/01/2018 nommant Mme Rivenez Marie juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18842
Date d'ajout
07/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 06/07/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00059 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 08/07/2016 , maintient administrateur, Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 ave du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
2497
Date d'ajout
27/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 27/01/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00059 , date de cessation des paiements le 28/05/2015 désigne Administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/07/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2014B092122
Date d'ajout
12/08/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 2014B03543
Numéro d'observation
59223
Date d'ajout
06/08/2014
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).