Entreprise : JAD GROUPE - SIREN 801 843 384
Identité
(Entreprise radiée le 04/09/2023)
Dénomination
JAD GROUPE
SIREN (siège)
801 843 384
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2014
Date de fin de la personne morale
21/04/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
5000 EUR
Adresse du siège
24 RUE ROBERT MARCOMBE 77500 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JORGE , MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Chelles
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS ALEXIS , JORGE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Chelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/2014
Siret
80184338400018
Nom commercial
JAD
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La participation par tout moyen et la gestion des participations dans toute Société ou entreprise
Adresse
24 RUE 24 rue Robert Marcombe
77500 , Chelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/09/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/09/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/09/2023
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 07/10/2019 à prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2019J449 désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 02/09/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J449 date de cessation des paiements le 03/03/2018, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 02/03/2020, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).