Entreprise : ALIZES LOCATION 330 - SIREN 801 769 027
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2022)
Dénomination
ALIZES LOCATION 330
SIREN (siège)
801 769 027
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2014
Fermeture de l'établissement - 80176902700013
- Date d'effet de la fermeture : 27/10/2020
Date de fin de la personne morale
17/04/2029
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
12 RUE FERDINANT BUISSON 14280 SAINT-CONTEST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE PASEO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELANNOY MARIE-LAURE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Willems
Nom, Prénom(s)
ROTENBERG MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Vieille-Toulouse
Nom, Prénom(s)
LEMAITRE PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Vire Normandie
Nom, Prénom(s)
COMOZ FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
RESPLANDY EMILIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Lapeyrouse-Fossat
Nom, Prénom(s)
THOMAS ANNE-LISE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Sarreguemines
Nom, Prénom(s)
PHILIBERT LUC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Saint-Medard En Jalles
Nom, Prénom(s)
GARNIER MELANIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Monts
Nom, Prénom(s)
BRAMI ANNE-LAURE , ROLANDE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Nom, Prénom(s)
LEMICHEL GUY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Saint-Jean
Nom, Prénom(s)
NASS XAVIER , SIMON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Saint-Contest
Dénomination
JP OCEAN GESTION
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Saint-Contest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/03/2014
Siret
80176902700013
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de matériel industriel, roulant ou non, de véhicules en vue de leurs location à des entreprises des Dom Tom Pom
Adresse
12 RUE Immeuble le Paseo 12 Rue Ferdinand Buisson
14280 , Saint-Contest - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble le Paseo
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14886
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2724
Date d'ajout
10/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 27/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/2021
Description
Dissolution à compter du 27/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/10/2020, liquidateur : NASS Xavier, Simon, siège de la liquidation : 12 Rue Martin Luther King 14280 Saint-Contest, parution de la publicité légale : Ouest France en date du 04/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).