Entreprise : VOLTA PRIMEURS - SIREN 801 599 697
Identité
Dénomination
VOLTA PRIMEURS
SIREN (siège)
801 599 697
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2014
Début d’activité
01/04/2014
Date de fin de la personne morale
10/04/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L EXPLOITATION D UN FONDS DE COMMERCE D ACHAT ET VENTE DE FRUITS ET LEGUMES DE TOUS PRIMEURS DE PRODUITS LAITIERS ET FROMAGE ET DE TOUS PRODUITS COMESTIBLES ACCESSOIRES
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RUE DE MARSEILLE 95200 SARCELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DES FLANADES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABIHSSIRA DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
80159969700019
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
L EXPLOITATION D UN FONDS DE COMMERCE D ACHAT ET VENTE DE FRUITS ET LEGUMES DE TOUS PRIMEURS DE PRODUITS LAITIERS ET FROMAGE ET DE TOUS PRODUITS COMESTIBLES ACCESSOIRES
Adresse
RUE DE MARSEILLE
95200 , SARCELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DES FLANADES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
72433
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 28/09/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 28/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19919
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 27/01/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00845 désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , met fin à la mission de l'administrateur V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 imp Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 CERGY PONTOISE CEDEX
Numéro d'observation
14660
Date d'ajout
02/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 02/12/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00845 , date de cessation des paiements le 15/10/2015 désigne Administrateur SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , , et ouvre une période d'observation expirant le 02/06/2017 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).