Entreprise : SCI ORMES PROM X - SIREN 801 588 906
Identité
(Entreprise radiée le 31/07/2019)
Dénomination
SCI ORMES PROM X
SIREN (siège)
801 588 906
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2014
Fermeture de l'établissement - 80158890600025
- Date d'effet de la fermeture : 28/06/2019
Fermeture de l'établissement - 80158890600017
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2017
Date de fin de la personne morale
07/04/2113
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bellec JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CLAVIK
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
J B CONSULTING
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/03/2014
Siret
80158890600025
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, l'acquisition d'un terrain à bâtir afin de procéder à l'édification d'un immeuble, la vente en totalité ou par fraction dudit immeuble.
Adresse
3 RUE 3 rue Anatole De La Forge
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2014
Siret
80158890600017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
84 AV DU GENERAL LECLERC
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE METROPOLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018D0024210
Date d'ajout
31/07/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-06-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018D002426
Date d'ajout
26/03/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 23-01-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Affiches Parisiennes DU : 01-03-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
42423
Date d'ajout
16/01/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2018D002421
Date d'ajout
12/01/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).