Entreprise : ELYSE TRANSPORTS - SIREN 801 468 828
Identité
Dénomination
ELYSE TRANSPORTS
SIREN (siège)
801 468 828
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2014
Début d’activité
04/02/2014
Date de fin de la personne morale
03/04/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commissionnaire de transport, transport public routier de personnes au moyen de véhicule de toute capacité en nombre de places, location de véhicules
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
17500 EUR
Adresse du siège
32 AV DE LA GARE 93420 VILLEPINTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TIOUTI HICHAME , AHMED
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Villepinte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/02/2014
Siret
80146882800026
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commissionnaire de transport, transport public routier de personnes au moyen de véhicule de toute capacité en nombre de places, location de véhicules
Adresse
32 AV DE LA GARE
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2014
Siret
80146882800018
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
2 ALL XAVIER BICHAT
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14081
Date d'ajout
31/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31/12/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70950
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
44173
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 19/06/2018 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2018J01070 date de cessation des paiements le 24/05/2018 et a désigné liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 4 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
06/09/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 32, Avenue DE LA GARE 93420 VILLEPINTE RC BOBIGNY LE 31-07-2017
Numéro d'observation
52207
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
52208
Date d'ajout
06/09/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet 31-07-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).