Entreprise : MAS ABILHA - SIREN 801 458 654
Identité
Dénomination
MAS ABILHA
SIREN (siège)
801 458 654
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2014
Début d’activité
20/03/2014
Date de fin de la personne morale
02/04/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
30/09/2014
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la vente, la gestion, l'administration, l'exploitation, la location de tous biens ou droits immobiliers, la prise de participation dans des sociétés immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 IMP DE L'ARC 30340 MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER PRISCILLE , GISLAINE , LAURE
Nom d'usage
ORTLIEB
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Mons
Nom, Prénom(s)
ORTLIEB LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Mons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/2014
Siret
80145865400010
Nom commercial
MAS ABILHA
Enseigne
MAS ABILHA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la vente, la gestion, l'administration, l'exploitation, la location de tous biens ou droits immobiliers, la prise de participation dans des sociétés immobilières.
Autres Activités
L'acquisition, la vente, la gestion, l'administration, l'exploitation, la location de tous biens ou droits immobiliers, la prise de participation dans des sociétés immobilières.
Adresse
9 IMP DE L'ARC
30340 , MONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/004674
Date d'ajout
31/03/2015
Description
A compter du 19.03.2015 : Modification de la date de cloture de l'exercice social (Ancienne date : 30 septembre) A compter du 01.04.2015 : Modification de la forme juridique (Ancienne forme juridique : Société civile immobilière) - Modification relative aux dirigeants
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).