Entreprise : AUX DELICES D'ASNIERES - SIREN 801 404 047
Identité
Dénomination
AUX DELICES D'ASNIERES
SIREN (siège)
801 404 047
Date d'immatriculation au RNE
07/04/2014
Début d’activité
14/03/2014
Date de fin de la personne morale
06/04/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Boucherie charcuterie traiteur sédentaire et ambulante
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
2 AV DE SAINT-JEAN-D'ANGELY 17400 ASNIERES-LA-GIRAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERMENT JEAN , MARIE
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Nom, Prénom(s)
HERMENT GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Matha
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/2014
Siret
80140404700012
Code APE
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
BOUCHERIE CHARCUTERIE
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Autres Activités
BOUCHERIE CHARCUTERIE
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Adresse
2 AV DE SAINT-JEAN-D'ANGELY
17400 , ASNIERES-LA-GIRAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
50565
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 06/06/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Ekip' prise en la personne de Maître Marie-Adéline Rousselot-Gegoue . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50417
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINTES rendue le 04/06/2019 nommant la selarl Ekip' prise en la personne de Maître Marie-Adéline Rousselot-Gegoue 9 rue Audry de Puyravault 17300 ROCHEFORT liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
44875
Date d'ajout
26/07/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINTES rendue le 01/07/2018 nommant Selarl Marie-Adeline Rousselot-Gegoue 9 rue Audry de Puyravault 17300 ROCHEFORT liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
30369
Date d'ajout
18/02/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saintes prononce en date du 18/02/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00027 , date de cessation des paiements le 01/11/2015 , désigne liquidateur Me Rousselot-Gegoue Marie-Adéline 9 Rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERT.DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT,FIXE PROV.LA DATE DE CESSATION PAIEMENTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).