Entreprise : MJD HABITAT - SIREN 801 399 544
Identité
Dénomination
MJD HABITAT
SIREN (siège)
801 399 544
Date d'immatriculation au RNE
02/04/2014
Début d’activité
01/04/2014
Date de fin de la personne morale
01/04/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activité de maîtrise d'oeuvre (construction de maisons individuelles)
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA FRETAIS 35230 BOURGBARRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPRES JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Bourgbarré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
80139954400023
Nom commercial
MJD HABITAT
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de maîtrise d'oeuvre (construction de maisons individuelles)
Adresse
1 RUE DE LA FRETAIS
35230 , BOURGBARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
80139954400015
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
10 RUE DES PRES MELES
35230 , SAINT-ERBLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16460
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 01/06/2023 nommant SELARL Lex Mj prise en la personne de Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14759
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26 avril 2022, a prononcé la faillite personnelle de Jean-François DESPRES pour une durée de 10 ans, nom du liquidateur : Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes
Numéro d'observation
6061
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 18/12/2019 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2019J00447 date de cessation des paiements le 15/06/2018 et a désigné liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
45212
Date d'ajout
24/01/2018
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de ST ERBLON (35230) 10C Rue des Prés-Mêlés à BOURGBARRE (35230) 1 Rue de la Fretais, à compter du 06/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).