Entreprise : ABSOLUT - SIREN 801 270 190
Identité
(Entreprise radiée le 22/07/2019)
Dénomination
ABSOLUT
SIREN (siège)
801 270 190
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2014
Fermeture de l'établissement - 80127019000011
- Date d'effet de la fermeture : 29/04/2014
Fermeture de l'établissement - 80127019000029
- Date d'effet de la fermeture : 20/06/2019
Date de fin de la personne morale
24/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
550000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA COTONNIERE 14000 CAEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU CHEMIN VERT (3-5)
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUTIN JEAN-LOUIS , DANIEL , GILBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/04/2014
Siret
80127019000029
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 RUE DE LA COTONNIERE
14000 , CAEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU CHEMIN VERT (3-5)
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/03/2014
Siret
80127019000011
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, la gestion et la disposition de ses participations, l'assistance et le conseil à toutes sociétés notamment dans les domaines de la fusion acquisition, commerciale, administratif, gestion, stratégie de développement, marketing, finance, négociation.
Adresse
32 RUE DE MONCEAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8237
Date d'ajout
22/07/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la SAS VIGNAL GROUP (RCS Lyon 844 277 632) dans le cadre d'une fusion avec effet au 20/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B063932
Date d'ajout
27/05/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CAEN SOUS LE NUMERO 2014B501
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).