Entreprise : I ACTIFS CAPITAL - SIREN 801 237 595
Identité
Dénomination
I ACTIFS CAPITAL
SIREN (siège)
801 237 595
Date d'immatriculation au RNE
24/03/2014
Début d’activité
24/02/2014
Date de fin de la personne morale
23/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations financières ou d'intérêts dans tous groupements sociétés et entreprises industrielles commerciales financières et immobilières françaises ou étrangères créées ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achat de titres de fusion ou de groupe. La gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés la direction la gestion le contrôle et la coordination de ses filiales et participations.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
1334165 EUR
Adresse du siège
8 RUE DANIELLE CASANOVA 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
De Lacvivier PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gard THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
TS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/2014
Siret
80123759500039
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participations financières ou d'intérêts dans tous groupements sociétés et entreprises industrielles commerciales financières et immobilières françaises ou étrangères créées ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achat de titres de fusion ou de groupe. La gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés la direction la gestion le contrôle et la coordination de ses filiales et participations.
Autres Activités
La prise de participations financières ou d'intérêts dans tous groupements sociétés et entreprises industrielles commerciales financières et immobilières françaises ou étrangères créées ou à créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achat de titres de fusion ou de groupe. La gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés la direction la gestion le contrôle et la coordination de ses filiales et participations.
Adresse
8 RUE DANIELLE CASANOVA
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2014
Siret
80123759500013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
39 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2020
Siret
80123759500021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
19 BD MALESHERBES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B0628727
Date d'ajout
13/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 13/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201998, date de cessation des paiements le 30/09/2022, et a désigné Mme Pascale Cholmé : Juge Commissaire, liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).