Entreprise : AU-DELA DES MONTS - SIREN 801 184 045
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
AU-DELA DES MONTS
SIREN (siège)
801 184 045
Date d'immatriculation au RNE
24/03/2014
Date de fin de la personne morale
23/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
28 CHE DES LITTES 63430 PONT-DU-CHATEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEVES JOSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Mirefleurs
Nom, Prénom(s)
JOUVE YANNICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Pont-du-Château
Nom, Prénom(s)
AYRALD NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
La Roche Blanche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/2014
Siret
80118404500012
Nom commercial
Rabelos
Code APE
4799A - Vente à domicile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Importation et négoce de produits alimentaires et non alimentaires
Adresse
28 CHE 28 chemin des Littes
63430 , Pont-du-Château - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16922
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3524
Date d'ajout
29/03/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/02/2016 Liquidateur : JOUVE Yannick Le siège de la liquidation est fixé à : 28 chemin des Littes 63430 Pont-du-Château Journal d'annonces légales : L'ANNONCEUR LEGAL en date du 24/03/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).