Entreprise : SARL ELIRO IMMOBILIER - SIREN 801 059 569
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2020)
Dénomination
SARL ELIRO IMMOBILIER
SIREN (siège)
801 059 569
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2014
Date de fin de la personne morale
17/03/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10200 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU CHARDONNAY 51500 VILLERS-AUX-NOEUDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENGO ELIO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
OSTRE ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Villers-aux-N?uds
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/03/2014
Siret
80105956900013
Nom commercial
SARL ELIRO IMMOBILIER
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
22 RUE DE COURTAUMONT
51500 , SERMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/10/2016
Siret
80105956900021
Nom commercial
SARL ELIRO IMMOBILIER
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, rénovation et la vente de tous immeubles bâtis et non bâtis dans le cadre d'une activité marchand de biens
Adresse
10 RUE 10 Rue du Chardonnay
51500 , VILLERS AUX NOEUDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7058
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/04/2020
Description
Dissolution à compter du 30/03/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2020, liquidateur : OSTRE Robert, siège de la liquidation : 10 Rue du Chardonnay 51500 VILLERS AUX NOEUDS, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 27/04/2020
Numéro d'observation
9287
Date d'ajout
12/09/2019
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 13/08/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).