Entreprise : KUBECONSEIL - SIREN 800 870 065
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2021)
Dénomination
KUBECONSEIL
SIREN (siège)
800 870 065
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2014
Fermeture de l'établissement - 80087006500011
- Date d'effet de la fermeture : 06/08/2017
Fermeture de l'établissement - 80087006500029
- Date d'effet de la fermeture : 28/04/2020
Date de fin de la personne morale
09/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE ALAIN BOMBARD 35150 CORPS-NUDS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Corps-Nuds
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2014
Siret
80087006500011
Nom commercial
Kubeconseil
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation - conseil
Adresse
10 RUE 10 Rue Jules Verne
35770 , Vern-sur-Seiche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/08/2017
Siret
80087006500029
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
2 RUE ALAIN BOMBARD
35150 , CORPS-NUDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30923
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 14/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Dissolution à compter du 28/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/04/2020, liquidateur : DAVID Bruno, siège de la liquidation : 2 Rue Alain Bombard 35150 Corps-Nuds, parution de la publicité légale : Le journal de Vitré en date du 01/05/2020
Numéro d'observation
36730
Date d'ajout
24/08/2017
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De : 10, rue Jules Verne 35770 VERN SUR SEICHE à : 2, rue Alain Bombard 35150 CORPS-NUDS à compter du 06/08/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).