Entreprise : TOBESA STRUCTURE - SIREN 800 806 374
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2022)
Dénomination
TOBESA STRUCTURE
SIREN (siège)
800 806 374
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2014
Fermeture de l'établissement - 80080637400024
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 80080637400016
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2015
Date de fin de la personne morale
03/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
3 AV ARMAND TOULET 64600 ANGLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CAPITOLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEL TORO ASTOBIZA INIGO , GERARDO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Nom, Prénom(s)
ITUARTE SOCIAS JUAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/2014
Siret
80080637400016
Code APE
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
Activité principale
Travaux de montage de structures métalliques
Adresse
8 IMP D ATCHINETCHE
64100 , BAYONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/2015
Siret
80080637400024
Code APE
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La fourniture et le montage de structures et bardages métalliques
Adresse
3 AV 3 avenue Toulet
64600 , Anglet - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Capitole
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9515
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9513
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : ITUARTE SOCIAS Juan, siège de la liquidation : le Capitole 3 Avenue Toulet 64600 Anglet, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 28/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).