Entreprise : BM RESSOURCES - SIREN 800 799 975
Identité
Dénomination
BM RESSOURCES
SIREN (siège)
800 799 975
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2014
Début d’activité
30/06/2017
Date de fin de la personne morale
05/03/2113
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2014
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
La détention de titres et prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles ou commerciales. L'administration et la gestion de tous biens immobiliers.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1054180.67 EUR
Adresse du siège
55 CHE DES ROSIERS 30330 SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARC BENOIT , DOMINIQUE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Saint-Laurent-la-Vernède
Nom, Prénom(s)
GAUFFRES CLAUDINE , LISETTE
Nom d'usage
MARC
Qualité
Associé non salarié
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Saint-Laurent-la-Vernède
Nom, Prénom(s)
MARC Sylvain , Samuel
Qualité
Associé non salarié
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Verfeuil
Nom, Prénom(s)
MARC Benoit-Pierre , Marie
Qualité
Associé non salarié
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Saint-Marcel-de-Careiret
Nom, Prénom(s)
JEANDEAU Camille , Emmanuelle
Qualité
Associé non salarié
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Chantemerle-lès-Grignan
Nom, Prénom(s)
MARC Samuel , René , Marie
Qualité
Associé non salarié
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1995
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2017
Siret
80079997500027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
La détention de titres et prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles ou commerciales. L'administration et la gestion de tous biens immobiliers.
Autres Activités
La détention de titres et prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles ou commerciales. L'administration et la gestion de tous biens immobiliers.
Adresse
55 CHE DES ROSIERS
30330 , SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2014
Siret
80079997500019
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
573 AVENUE DE L'HERMITAGE
30200 , BAGNOLS-SUR-CEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile : MARC Benoît Dominique Marie nom d'usage : MARC Benoît devient Associé GAUFFRES Claudine Lisette nom d'usage : MARC Claudine devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal : Ancienne activité : Holding financière et de gestion d'entreprises Nouvelle activité : La détention de titres et prise de participations directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles ou commerciales. L'administration et la gestion de tous biens immobiliers. à compter du 30/06/2017
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
A compter du 30.06.2017 : Modification des commissaires aux comptes : MONCHO Marc nom d'usage : MONCHO Marc n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société à responsabilité limitée BS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : D&S FINANCES Nouvelle mention : BM RESSOURCES à compter du 30/06/2017
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
A compter du 30.06.2017 : Modification relative aux dirigeants : MARC Benoît Dominique Marie nom d'usage : MARC Benoît n'est plus président MARC Benoît Dominique Marie nom d'usage : MARC Benoît devient gérant FEJA Julien Marie Benoît nom d'usage : FEJA Julien n'est plus directeur général
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société par actions simplifiée Nouvelle forme juridique : Société civile à compter du 30/06/2017
Numéro d'observation
F17/012769
Date d'ajout
16/08/2017
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 573 Avenue de l'Hermitage 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE au 55 Chemin des Rosiers 30330 SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE à compter du 30/06/2017
Numéro d'observation
F17/004878
Date d'ajout
16/03/2017
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1944000 EUROS Nouveau capital : 1054180.67 EUROS à compter du 26/09/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).