Entreprise : ECOCIS - SIREN 800 783 003
Identité
Dénomination
ECOCIS
SIREN (siège)
800 783 003
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2014
Début d’activité
03/03/2014
Date de fin de la personne morale
03/03/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'achat de vieux papiers, la production et la vente de pâtes à papier et autres matériaux connexes.
Code APE
1711Z - Fabrication de pâte à papier
Capital social
12272727 EUR
Adresse du siège
379 RUE LOUIS ARMAND 38340 VOREPPE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI CENT'ALP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANEY DE MARCILLAC ISABELLE , ANNE , MARIE , EDITH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOMENICHINI JULES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECOMTE ERIC , PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARIA RETENA JOSE , MARIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Madrid
Dénomination
KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon Cedex 09
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre Cedex
Dénomination
ECOCIS SARL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
L 2227
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/2014
Siret
80078300300018
Code APE
1711Z - Fabrication de pâte à papier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat de vieux papiers, la production et la vente de pâtes à papier et autres matériaux connexes.
Adresse
379 RUE LOUIS ARMAND
38340 , VOREPPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI CENT'ALP
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
25/02/2015
Siret
80078300300026
Enseigne
DELION FRANCE
Code APE
1711Z - Fabrication de pâte à papier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Recyclage, production et achat vente de papiers recyclés, mouchoirs, matériaux d'isolation
Adresse
23 RUE CLAPEYRON
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/02/2017
Description
Par jugement en date du 20/02/2017, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Liquidateur : Me Roumezi 9 bis rue de New York 38000 Grenoble.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/003117
Date d'ajout
21/02/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20/02/2017 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 03/10/2016
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/12/2016
Description
Par jugement en date du 20/12/2016, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé le changement de mission de l'administrateur : la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES-AJP en la personne de Me Bruno Sapin, 4 place Robert Schuman 38000 Grenoble. Sa mission sera dorénavant celle d'assurer seul et entièrement l'administration de la société.
Numéro d'observation
F16/018624
Date d'ajout
20/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20/12/2016 modifiant la mission confiée à l'adminstrateur, qui devient la suivante : assurer seul et entièrement l'administration de la société
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/10/2016
Description
Ouverture du redressement judiciaire prononcé le 18/10/2016 par le tribunal de commerce de Grenoble. Date de cessation des paiements le 03/10/2016. Mandataire judiciaire : Me Roumezi Christophe, 9 bis rue de New York 38000 Grenoble.
Numéro d'observation
F16/015430
Date d'ajout
18/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 18/10/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me ROUMEZI Christophe 9 BIS RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 03/10/2016
Numéro d'observation
F15/018034
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : DELION FRANCE Nouvelle mention : Ecocis à compter du 29/09/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).