Entreprise : LIEN DES SAVEURS - SIREN 800 564 213
Identité
(Entreprise radiée le 29/10/2021)
Dénomination
LIEN DES SAVEURS
SIREN (siège)
800 564 213
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2014
Date de fin de la personne morale
23/02/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
500 EUR
Adresse du siège
67 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS MANUEL , ALBERTINO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Nom, Prénom(s)
FRAGUES STEPHAN , NICOLAS , FABIEN , LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/2017
Siret
80056421300026
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité principale
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Adresse
67 RUE DE PROVENCE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/01/2014
Siret
80056421300018
Nom commercial
LIEN DES SAVEURS
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité d'intermédiaire en achat et vente de produits du terroir.
Adresse
89 AV 89 Avenue de la République
94700 , Maisons-Alfort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55460
Date d'ajout
29/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Dissolution à compter du 26/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/07/2021, liquidateur : FRAGUES Stéphan Nicolas Fabien Lucien, siège de la liquidation : 89 Avenue de la République 94700 Maisons-Alfort, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 24/08/2021
Numéro d'observation
40719
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/07/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).