Entreprise : ANAHI - SIREN 800 328 379
Identité
Dénomination
ANAHI
SIREN (siège)
800 328 379
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2014
Début d’activité
28/02/2014
Date de fin de la personne morale
11/02/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Restaurant, salon de thé, glacier, vente sur place et à emporter, alimentation
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
49 RUE VOLTA 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Attia VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
Cohen EMILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Naudon CEDRIC , SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2014
Siret
80032837900014
Nom commercial
ANAHI
Enseigne
ANAHI
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restaurant, salon de thé, glacier, vente à emporter
Adresse
49 RUE VOLTA
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/03/2019
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 26-03-2019 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE M. Cédric Serge Naudon POUR UNE DUREE DE 15 ANS SOUS LE NUMERO P201501936
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/04/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201501936 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/03/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 23/03/2016 MODIFIANT LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR. NOUVELLE MISSION DE gérer seul l'administration de l'entreprise
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/02/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 17/02/2016, soit jusqu'au 17/06/2016
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/10/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 17/10/2015, soit jusqu'au 17/02/2016
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/06/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201501936 date de cessation des paiements le 17/12/2014, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, juge commissaire suppléant : M. Jacques Monchablon, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/10/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).