Entreprise : FINANCIERE DE SAINT-AUBAN - SIREN 800 249 468
Identité
(Entreprise radiée le 01/06/2017)
Dénomination
FINANCIERE DE SAINT-AUBAN
SIREN (siège)
800 249 468
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2014
Date de fin de la personne morale
16/03/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
7297112 EUR
Adresse du siège
LD LE CLOT 26170 SAINT AUBAN SUR L'OUVEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUREL FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Villeurbanne Cedex
Dénomination
SOFIBO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze
Dénomination
MAZARS & SEFCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/01/2014
Siret
80024946800029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LD LE CLOT
26170 , SAINT AUBAN SUR L'OUVEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/2014
Siret
80024946800011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, la prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement , la gestion et la disposition de ses participations , l'assistance et le conseil aux sociétés de son groupe dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de développement marketing, finance, négociation , l'acquisition, la gestion, l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous immeubles ou biens immobiliers , l'octroi de toutes cautions ou garanties au profit de toute société de son groupe ou dans le cadre de l'activité normale de toutes sociétés de son groupe et toutes opérations autorisées aux termes de l'article L511-7 1° du code monétaire et financier.
Adresse
23 AV 23 avenue de Neuilly
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B030172
Date d'ajout
25/03/2014
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE ROMANS SUR ISERE SOUS LE NUMERO 2014B00379
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).