Entreprise : MAGNYS - SIREN 800 234 742
Identité
Dénomination
MAGNYS
SIREN (siège)
800 234 742
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2014
Début d’activité
04/02/2014
Date de fin de la personne morale
10/02/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'achat tant en France qu'à l'importation, la vente sous toutes ses formes tant en France qu'à l'exportation en gros, demi-gros ou détail de tous articles d'optique de lunetterie et matériel d'optique. La concession de licence.
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
319620 EUR
Adresse du siège
20 CHE LOUIS CHIRPAZ 69130 ECULLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOENAGA FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ADGEST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Écully
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/02/2014
Siret
80023474200016
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat tant en France qu'à l'importation, la vente sous toutes ses formes tant en France qu'à l'exportation en gros, demi-gros ou détail de tous articles d'optique de lunetterie et matériel d'optique (hors réglementation opticien lunettier).
Adresse
20 CHE LOUIS CHIRPAZ
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/014106
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/02/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/014158
Date d'ajout
23/02/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/02/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/012065
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/02/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F18/065008
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/12/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).