Entreprise : JONQUIERES DEVELOPPEMENT MAINTENANCE JDM - SIREN 800 170 243
Identité
Dénomination
JONQUIERES DEVELOPPEMENT MAINTENANCE JDM
SIREN (siège)
800 170 243
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2014
Début d’activité
01/02/2014
Date de fin de la personne morale
03/02/2064
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le conseil, les études, l'ingénierie de la maintenance de sites industriels et / ou tertiaires ainsi que la réalisation de toutes prestations de services liés à l'exploitation, à la maintenance, et à l'entretien de tous sites industriels.
Code APE
3319Z - Réparation d'autres équipements
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
24 RES DU BOIS DE JONQUIERES 59213 VENDEGIES-SUR-ECAILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAVALLE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
TARANNE ISABELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
WAUTIER DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Vendegies-sur-Ecaillon
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
80017024300029
Enseigne
JDM
Code APE
3319Z - Réparation d'autres équipements
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conseils, études et maintenance de toutes machines et systèmes industriels destinés à toutes industries.
Adresse
611 RUE DES MOINES
02200 , VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
80017024300011
Adresse
24 RES DU BOIS DE JONQUIERES
59213 , VENDEGIES-SUR-ECAILLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Par ordonnance de Monsieur Le Président du tribunal de Commerce de DOUAI en date du 12/05/2021, il a été autorisé que la fonction de Maître Emmanuel MALFAISAN y sera exercée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN à compter du 19/03/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4678
Date d'ajout
20/05/2021
Description
Par ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 12/05/2021, il a été autorisé que la fonction de Maître Emmanuel MALFAISAN y sera exercée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN à compter du 19/03/2021.
Numéro d'observation
F16/002795
Date d'ajout
21/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Douai en date du 14/12/2016 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Me MALFAISAN 33 RUE DU GOUVERNEMENT 59500 DOUAI.
Numéro d'observation
5985
Date d'ajout
14/12/2016
Description
Suivant jugement du 14/12/2016, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé la conversion en Liquidation Judiciaire et a désigné es qualité de Liquidateur : Maître MALFAISAN - 33 rue du Gouvernement - 59500 DOUAI et a mis fin à la mission de la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ, en qualité d'Administrateur Judiciaire.
Numéro d'observation
F16/002404
Date d'ajout
02/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Douai en date du 25/10/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MALFAISAN 33 RUE DU GOUVERNEMENT 59500 DOUAI, Administrateur judiciaire : SELARL ROUVROY & DECLERCQ, prise en la personne de Me Gilbert DECLERCQ 224 BOULEVARD ALBERT 1ER RÉSIDENCE ARTOIS 59500 DOUAI avec mission d'assistance. Date de cessation des paiements fixée provisoirement au 15/10/2016. Fixe pour 6 mois la période d'observation. Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la publication au Bodacc auprès du mandataire judiciaire.
Numéro d'observation
5077
Date d'ajout
25/10/2016
Description
Par jugement en date du 25/10/2016, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé le redressement judiciaire, a designé es qualité de Mandataire Judiciaire : Maître MALFAISAN - 33 rue du Gouvernement - 59500 DOUAI, es qualité d'Administrateur judiciaire :SELARL ROUVROY & DECLERCQ, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ, 224 Bld Albert 1er Bât N - Résidence Artois - 59500 DOUAI avec mission d'assistance A fixé une période d'observation de 6 mois A fixé provisoirement la date de Cessation des Paiements : 15.10.2016 à compter du 25/10/2016
Numéro d'observation
5036
Date d'ajout
21/10/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 05/10/2016.
Numéro d'observation
725
Date d'ajout
05/02/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 08/12/2014 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
1380
Date d'ajout
17/03/2014
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/02/2014 suite à overture de l'établissement principal dans le ressort du Tribunal de Commerce de Soissons sous la référence 2014 B 84.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).