Entreprise : LES PIERRIERES SCI - SIREN 800 128 803
Identité
Dénomination
LES PIERRIERES SCI
SIREN (siège)
800 128 803
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2014
Dissolution
Date de fin de la personne morale
02/02/2113
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
6 LES PIERRIERES 77710 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARAVAL PASCALE , CHRISTIANE , THERESE
Nom d'usage
CUVILLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Lorrez-le-Bocage-Préaux
Nom, Prénom(s)
CUVILLIER CLAUDE , VINCENT , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Lorrez-le-Bocage-Préaux
Nom, Prénom(s)
CUVILLIER MARINE , THERESE , SUZANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1993
Commune de résidence
Lorrez-le-Bocage-Préaux
Nom, Prénom(s)
CUVILLIER JULIEN , CHRISTIAN , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1990
Commune de résidence
Lorrez-le-Bocage-Préaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/2014
Siret
80012880300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion de tous biens immobiliers et notamment d'un immeuble sis 6 Les Pierrières 77710 Lorrez le Bocage Préaux. Détention, acquisition de tous immeubles et terrains, des droits sociaux représentatifs de ces immeubles ou terrains.
Adresse
6 6 Les Pierrières
77710 , Lorrez-le-Bocage-Préaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20496
Date d'ajout
20/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/07/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/09/2022
Description
Dissolution à compter du 22/07/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/07/2022, liquidateur : CUVILLIER Claude Vincent Jean, siège de la liquidation : 6 Les Pierrières 77710 Lorrez-le-Bocage-Préaux, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 15/10/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).