Entreprise : INFRASTRUCTURES & ENVIRONNEMENT CONSEIL - SIREN 800 073 850
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2022)
Dénomination
INFRASTRUCTURES & ENVIRONNEMENT CONSEIL
SIREN (siège)
800 073 850
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2014
Date de fin de la personne morale
28/01/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
23900 EUR
Adresse du siège
1 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMORET-DEVERGNE BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
80007385000011
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1 AV CHRISTIAN DOPPLER
77700 , SERRIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
80007385000029
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils et maîtrise d'oeuvre dans le domaine des infrastructures et de l'environnement.
Adresse
1 AV 1 avenue Christian Doppler
77700 , Serris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/12/2022
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX, a prononcé en date du 02/11/2020, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2020J280, date de cessation des paiements le 03/05/2019, et a désigné Juge Commissaire Monsieur Daniel ELALOUF , Liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Par ordonnance du 13-05-2019, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé la clôture de la procédure de REDRESSEMENT dans les conditions de l'article L.631-43 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 20-10-2017, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan le Selarl Philippe GARNIER-Sophie GUILLOUET, mission conduite par Maître GUILLOUET, 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX , sous le numéro 2016J211 .
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 30/01/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21 Mars 2017, soit jusqu'au 21 Septembre 2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 12/09/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 21/03/2017
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 21/03/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J211 date de cessation des paiements le 22/09/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 21/09/2016, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).