Entreprise : DISTRIMAG - SIREN 799 923 412
Identité
Dénomination
DISTRIMAG
SIREN (siège)
799 923 412
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2014
Date de fin de la personne morale
06/02/2113
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
6 AV GASPARD MONGE 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYET JACQUES , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
RIVIERE ROSE-MARIE , ANNE
Nom d'usage
PAYET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
79992341200032
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ventes de détail de textiles et accessoires de mode, d'équipement de la maison, bagagerie, bijouterie, produits d'hygiène et de beauté, bazar, jouets.
Adresse
6 AV GASPARD MONGE
69720 , SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
79992341200024
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
ZAC DU CHANAY
69720 , SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
79992341200016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
ZONE A LA CROIX DES HORMES
69250 , MONTANAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/024022
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/024086
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/018721
Date d'ajout
18/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/04/2018 prononçant l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon
Numéro d'observation
F18/009511
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/02/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 21/02/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).