Entreprise : LES AUDACIEUX - SIREN 799 858 139
Identité
Dénomination
LES AUDACIEUX
SIREN (siège)
799 858 139
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2014
Date de fin de la personne morale
22/01/2113
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
250 EUR
Adresse du siège
103 BD MACDONALD 75019 PARIS 19 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Kérihuel THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Engalenc XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1987
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Veltz LUDOVIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
Martin Saint Léon FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lesage THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
Nony OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Jodet STEPHANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Schiltigheim
Nom, Prénom(s)
Jodet SANDRINE
Nom d'usage
Pellegrini
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Schiltigheim
Nom, Prénom(s)
Lasserre AURELIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Panouillot MARION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
Pavot ELODIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Nom, Prénom(s)
Veltz JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Nom, Prénom(s)
Trimardeau GAELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
Trimardeau HUGUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Françay
Nom, Prénom(s)
Saint Supery JEAN-CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
Jodet MARTINE
Nom d'usage
Veltz
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Nom, Prénom(s)
Trimardeau ELODIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1993
Commune de résidence
Françay
Nom, Prénom(s)
Trimardeau MELANIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Corps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/11/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/01/2014
Siret
79985813900014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
103 BD MACDONALD
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014D003276
Date d'ajout
21/11/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014D003275
Date d'ajout
18/08/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).