Entreprise : FRANCE DEMENAGEMENT PICARDIE - SIREN 799 827 647
Identité
Dénomination
FRANCE DEMENAGEMENT PICARDIE
SIREN (siège)
799 827 647
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2017
Date de fin de la personne morale
14/05/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
1 PL DE L ECOLE 02600 VILLERS-COTTERETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHAZARIAN ARMENOUHIE , CHRISTELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Cires-lès-Mello
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/11/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/05/2017
Siret
79982764700022
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil et courtage en déménagement, apporteur d'affaires en déménagement et fret maritime national et international, import, export tous produits non réglementés, transfert administratif et transfert industriel.
Adresse
1 PL DE L ECOLE
02600 , VILLERS-COTTERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2014
Siret
79982764700014
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Activité principale
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse
195 AV GAMBETTA
75020 , PARIS 20 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B011473
Date d'ajout
19/05/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Soissons SOUS LE NUMERO 2017B166
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1001198
Date d'ajout
15/05/2017
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 195 Avenue Gambetta 75020 PARIS (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris) Nouveau siège social : 1 Place des Ecoles 02600 VILLERS-COTTERETS à compter du 12/05/2017. Date de début d'activité d'origine : 10/01/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).