Entreprise : THERMI CHAPE - SIREN 799 772 793
Identité
Dénomination
THERMI CHAPE
SIREN (siège)
799 772 793
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2014
Début d’activité
02/01/2020
Date de fin de la personne morale
20/01/2064
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
la réalisation de tous travaux de terrassement et petite maçonnerie ; la pose et l'application de béton et chape
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
104 CHE DES TERRES NEYMES 71680 VINZELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEOFFRAY ROMAIN , FRANCK , DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Fareins
Nom, Prénom(s)
GUICHARD CYRILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
La Chapelle-de-Guinchay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2020
Siret
79977279300029
Nom commercial
THERMI CHAPE
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
REALISATION DE TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET PETITE MACONNERIE POSE ET APPLICATION DE BETON ET CHAPE
Code APRM
4312BA - Terrassements
Autres Activités
REALISATION DE TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET PETITE MACONNERIE POSE ET APPLICATION DE BETON ET CHAPE
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
104 CHE DES TERRES NEYMES
71680 , VINZELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/001328
Date d'ajout
17/04/2014
Description
Société unipersonnelle devient pluripersonnelle à compter du 01/04/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/001328
Date d'ajout
17/04/2014
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 50000 EUROS Nouveau capital : 100000 EUROS à compter du 01/04/2014
Numéro d'observation
F14/001328
Date d'ajout
17/04/2014
Description
Modification relative aux dirigeants GEOFFRAY Romain Franck David nom d'usage : GEOFFRAY Romain devient gérant
Numéro d'observation
F14/000431
Date d'ajout
03/02/2014
Description
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de la branche d'activité sis 345 Balcon des Mantillères - 01290 BEY au prix stipulé de 23500 EUROS - Vendeur : AQUASOL (519293484 RCS Bourg en Bresse) - Publicité : Le Courrier Economie du 30/01/2014 - Lieu des oppositions : au siège de la branche d'activité attribuée et correspondance à la SCP QUINCY REQUIN & ASSOCIES, 17 avenue Charles de Gaulle - 69771 ST DIDIER AU MONT D'OR - Date d'effet : 31/12/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).