Entreprise : CAPITALISATION CESAR - SIREN 799 569 629
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2021)
Dénomination
CAPITALISATION CESAR
SIREN (siège)
799 569 629
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2014
Date de fin de la personne morale
08/01/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Capital minimum
37000 EUR
Adresse du siège
50 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE 6 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EN L'ETUDE DU LIQUIDATEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREBIER LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DE CARRIERE VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MARANATHA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2013
Siret
79956962900014
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'immeubles et de fonds de commerce d'établissement hoteliers, touristiques et de restaurant ainsi que toutes activités annexes ou accessoires.
Adresse
148 TRA DE LA MARTINE
13011 , MARSEILLE 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/2019
Siret
79956962900022
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
50 RUE SYLVABELLE
13006 , MARSEILLE 6 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EN L'ETUDE DU LIQUIDATEUR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50943
Date d'ajout
06/09/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à COLSUN JULES CESAR, Marseille : 844762443 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/06/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2183
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de UN AN à compter du 29/10/2020 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
14987
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 8 juin 2020 ordonnant la prolongation du plan pour une durée d¿un an, au visa de l¿article 1 III 1° de l¿ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 précisée par l¿ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020.
Numéro d'observation
48524
Date d'ajout
15/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 15/05/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne la SC CAPITALISATION CESAR, comme tenu d'exécuter le plan pour une durée de 6 ans, nomme la SCP GILLIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, et la SELAS AJASSOCIES, mission conduite par Me Franck MICHEL, commissaires à l'exécution du plan, sous le numéro 2017J01107.
Numéro d'observation
36942
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 22/01/2019 nommant M. Langlere Philippe juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
32051
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/11/2018
Numéro d'observation
20372
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/05/2018
Numéro d'observation
6725
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22/11/2017 prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J01107, date de cessation des paiements le 25/10/2017, désigne Juge Commissaire M.BROSSIER, Juge Commissaire suppléant M.ORDINES, et nomme en qualité de co-Administrateur la SELAS AJA & Associé sise 376 avenue du Prado 13008 MARSEILLE mission conduite par Me Franck MICHEL et la SCP GILLIBERT & associé sise 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE mission conduite par Me Vincent GILLIBERT, lesquels ont tous deux une mission d¿assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et précise que Me Franck MICHEL assurera également le rôle de coordinateur, désigne en qualité de co-Mandataire judiciaire la SCP BECHERET- THIERRY - SENECHAL- GORRIAS, mission conduite par me Marc SENECHAL sise 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE et la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT, mission conduite par Me J.P LOUIS sise 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE et ouvre une période d'observation expirant le 22 Mai 2018. Les déclarations des créances sont à déposer aux co-mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
6445
Date d'ajout
20/11/2017
Description
Dissolution à compter du 23/10/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/10/2017 *
Numéro d'observation
6447
Date d'ajout
20/11/2017
Description
- * Il y a lieu de lire selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 23/10/2017 désignant un liquidateur amiable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).