Entreprise : NICEA - SIREN 799 496 633
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2021)
Dénomination
NICEA
SIREN (siège)
799 496 633
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2014
Date de fin de la personne morale
06/01/2044
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
170 RTE DE TURIN 06300 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
170-174
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARD FRANCOISE , ELISE , JEANNE
Nom d'usage
GRAVLO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
VELLA ANNE-LAURE , PATRICIA , NATACHA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
GRAVLO BERTRAND , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
RIPERT MICHELE , EMILIE , MARGUERITE
Nom d'usage
ANTONINI
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
DEMARCHE GERALDINE , NICOLE
Nom d'usage
DEMARCHE-LESEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
GIUSTI ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
MICAULT NADINE , ISABELLE
Nom d'usage
RECUGNAT
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Drap
Nom, Prénom(s)
PIETRAPIANA JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
ANTONINI ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
ROYER JOEL , YVON , VICTOR , MARIUS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Propriano
Nom, Prénom(s)
HUBERT FRANCK , REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Mouans-Sartoux
Nom, Prénom(s)
PAOLINI PATRICK , PIERRE , FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Porto-Vecchio
Nom, Prénom(s)
GRIMALDI JEAN , ANDRE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Porto-Vecchio
Dénomination
PHARMACIE DE LA PAIX
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
SELARL GRAVLO-LA PHARMACIE MERCIER
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
SELARL PHARMACIE DE LA MADELEINE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
SELARL PHARMACIE PONT MICHEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
PHARMASUD
Qualité
Membre
Commune de résidence
Porto-Vecchio
Dénomination
PHARMACIE HUBERT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Cannet
Dénomination
SELARL GRANDE PHARMACIE DE PROVENCE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Dénomination
SELARL PHARMACIE SAINTE AGATHE - CENTRE COMMERCIAL TNL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Dénomination
PHARMACIE 3000
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/2014
Siret
79949663300014
Enseigne
NICEA
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
26 RUE THEODORE GASIGLIA
06300 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/2014
Siret
79949663300022
Nom commercial
NICEA
Enseigne
NICEA
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mettre en oeuvre tous moyens propres à faciliter ou à développer les activités économiques des membres d'améliorer ou d'accroître les résultats de ces activités au bénéfice uniquement de ses membres.
Adresse
170 RTE 170-174 Route de Turin
06300 , Nice - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/o Pharmacie Pont Michel
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7594
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7175
Date d'ajout
09/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/09/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/03/2021
Description
Dissolution à compter du 01/09/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/09/2019, liquidateur : GRAVLO Bertrand Jacques, siège de la liquidation : CO Pharmacie MERCIER - Bertrand Gravlo 16 Avenue Jean Médecin 06000 Nice, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur en date du 18/09/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).