Entreprise : OWL PARIS - SIREN 799 467 279
Identité
Dénomination
OWL PARIS
SIREN (siège)
799 467 279
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2014
Date de fin de la personne morale
06/01/2113
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
5 ALL DU BOIS DES BRUYERES 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA FONSECA JULIENNE
Nom d'usage
BIYAH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Asnieres Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2018
Siret
79946727900037
Code APE
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente détail de produits et accessoires de mode bijouterie maroquinerie
Adresse
5 ALL DU BOIS DES BRUYERES
78480 , VERNEUIL-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2014
Siret
79946727900029
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Activité principale
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Adresse
38 RUE CAULAINCOURT
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2014
Siret
79946727900011
Code APE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Activité principale
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Adresse
25 AV DE LA REDOUTE
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28069
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/06/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : BIYAH né(e) DA FONSECA Julienne, siège de la liquidation : 5 Allée du bois de bruyères 78480 Verneuil-sur-Seine, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 25/02/2020
Numéro d'observation
12270
Date d'ajout
17/04/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/02/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).