Entreprise : DOCEO - SIREN 799 301 148
Identité
(Entreprise radiée le 05/06/2023)
Dénomination
DOCEO
SIREN (siège)
799 301 148
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2013
Fermeture de l'établissement - 79930114800018
- Date d'effet de la fermeture : 09/09/2014
Fermeture de l'établissement - 79930114800026
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2022
Date de fin de la personne morale
22/12/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELARLU)
Associé unique
Oui
Capital social
135000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES ARCHIVES 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER BENJAMIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
ANDLAUER RENE-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/09/2014
Siret
79930114800026
Nom commercial
DOCEO
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
9 RUE DES ARCHIVES
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2022
Siret
79930114800018
Nom commercial
DOCEO
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession d'Avocat
Adresse
7 RUE 179 boulevard de Turin Immeuble Eurocentre Lille EURALILLE
59777 , Lille Cedex - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
05/06/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
06/03/2023
Description
Décision de l'associé unique en date du 22-11-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société CVS, SELARL, 28 boulevard de Launay 44100 Nantes - RCS Nantes 344 040 647, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans L'Indicateur des Flandres du 30-11-2022
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/12/2013
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 17/12/2013.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/12/2013
Description
PRECISION SUR L'ORIGINE DU FONDS : APPORT DE FONDS LIBERAL - PRECEDENT PROPRIETAIRE : CHEVALIER BENJAMIN (502 588 792)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).