Entreprise : LES LANDIERS ENERGIES - SIREN 799 161 518
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2020)
Dénomination
LES LANDIERS ENERGIES
SIREN (siège)
799 161 518
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2013
Fermeture de l'établissement - 79916151800037
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2019
Fermeture de l'établissement - 79916151800011
- Date d'effet de la fermeture : 06/07/2016
Fermeture de l'établissement - 79916151800029
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2019
Date de fin de la personne morale
19/12/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
50 T RUE DE MALTE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Nalbantoglu CAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Guedon CAROLINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Pantin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/2014
Siret
79916151800029
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production électricité
Adresse
ST LEAU
22210 , PLUMIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2013
Siret
79916151800011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
12 PL DU CHAMP DE FOIRE
29270 , CARHAIX-PLOUGUER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
12-14
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/12/2014
Siret
79916151800037
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production électricité.
Adresse
50 T RUE 50 ter rue de Malte
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
903
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B1952413
Date d'ajout
28/01/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2016B195248
Date d'ajout
02/12/2019
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 15-10-2019
Numéro d'observation
2016B1952410
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique "BayWa r.e. France" sis 50 T rue de Malte 75011 Paris 503 450 462 RCS Paris
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/08/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/07/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 03-07-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).