Entreprise : OBJECTIF LUNES - SIREN 799 161 310
Identité
(Entreprise radiée le 19/12/2023)
Dénomination
OBJECTIF LUNES
SIREN (siège)
799 161 310
Date d'immatriculation au RNE
01/07/2014
Fermeture de l'établissement - 79916131000039
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2023
Fermeture de l'établissement - 79916131000013
- Date d'effet de la fermeture : 24/06/2014
Fermeture de l'établissement - 79916131000021
- Date d'effet de la fermeture : 17/07/2020
Date de fin de la personne morale
30/06/2112
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
143662.57 EUR
Adresse du siège
10 RUE GRENETA 75003 PARIS 3 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VETRANO ANNE-SOPHIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Caluire-Et-Cuire
Dénomination
B.F. AUDIT PARTENAIRES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caluire-Et-Cuire
Dénomination
OBJECTIF TERRES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2013
Siret
79916131000013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
20 RUE QUENTIN BAUCHART
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/12/2013
Siret
79916131000039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En france et a l'étranger, la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou a créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement , la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations , la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier ainsi que tous biens ou droits de propriété intellectuelle et industrielle.
Adresse
10 RUE GRENETA
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/12/2013
Siret
79916131000021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
140 RUE VICTOR HUGO
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021B1516615
Date d'ajout
19/12/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B151669
Date d'ajout
01/12/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 24-10-2023
Numéro d'observation
2021B1516611
Date d'ajout
01/12/2023
Description
associé unique : arl objectif terres 58 avenue de wagram 75017 paris rcs b420920324
Numéro d'observation
47219
Date d'ajout
12/05/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 17/07/2020
Numéro d'observation
2021B151661
Date d'ajout
11/05/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
33411
Date d'ajout
01/07/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).