Entreprise : SOCIETE CIVILE LONGCHAMP - SIREN 799 056 304
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LONGCHAMP
SIREN (siège)
799 056 304
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2013
Début d’activité
01/01/2014
Date de fin de la personne morale
09/12/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise à bail, gestion et sous-location des locaux professionnels sis au 27, rue Dumont d'Urville - 75116 Paris.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10400 EUR
Adresse du siège
27 RUE DUMONT D'URVILLE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rouffiac THIBAUT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SELARL JEREMIE DAZZA
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
79905630400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Prise à bail, gestion et sous-location des locaux professionnels sis au 27, rue Dumont d'Urville - 75116 Paris.
Autres Activités
Prise à bail, gestion et sous-location des locaux professionnels sis au 27, rue Dumont d'Urville - 75116 Paris.
Adresse
27 RUE DUMONT D'URVILLE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2013D0523321
Date d'ajout
19/03/2024
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 29-02-2024 a prononcé Convertit la procédure de redressement judiciaire prononcée le 16/11/2023 en procédure de liquidation judiciaire. Désigne M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire et Mme Marine Parnaudeau en qualité de juge commissaire suppléant. Désigne la SELARL FIDES prise en la personne de Me Céline Perdiel Vaissière en qualité de liquidateur. Met fin à la mission d'administrateur judiciaire : la SELARL BCM prise en la personne de Me Charles-Henri Carboni.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013D0523319
Date d'ajout
28/11/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16-11-2023 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, date de cessation des paiements le 4 octobre 2023, et désigne : Juge-commissaire : M. Olivier Lichy, Juge-commissaire suppléant : Mme Marie Parnaudeau, Mandataire judiciaire : SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière, 5 rue Palestro 75002 Paris, Administrateur judiciaire : SELARL BCM en la personne de Me Charles-Henri Carboni, 35/37 avenue Sainte Foy CS 90043 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex. Fixe le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).