Entreprise : SCI LENNY - SIREN 799 028 816
Identité
(Entreprise radiée le 30/08/2023)
Dénomination
SCI LENNY
SIREN (siège)
799 028 816
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2013
Fermeture de l'établissement - 79902881600012
- Date d'effet de la fermeture : 30/08/2023
Date de fin de la personne morale
09/12/2112
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
22 AV DES MARGUERITES 94350 VILLIERS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZADOURIAN SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DA SILVA CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DA SILVA CINDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Le Plessis-Trévise
Nom, Prénom(s)
ZADOURIAN TALINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1988
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/12/2013
Siret
79902881600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et vente de biens immobiliers
Adresse
22 AV 22 Avenue des Marguerites
94350 , Villiers-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43108
Date d'ajout
30/08/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Créteil le 30/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85387
Date d'ajout
02/05/2018
Description
Dissolution à compter du 09/04/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 09/04/2018 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale LES ECHOS du 11/04/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).