Entreprise : MARTINE A LA MONTAGNE - SIREN 798 990 990
Identité
Dénomination
MARTINE A LA MONTAGNE
SIREN (siège)
798 990 990
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2013
Date de fin de la personne morale
09/12/2112
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2014
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
144 AV DE L'INDUSTRIE 74460 MARNAZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DES LECHERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TIGET ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Sévrier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/12/2013
Siret
79899099000011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
144 AV DE L'INDUSTRIE
74460 , MARNAZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DES LECHERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/2014
Siret
79899099000029
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
11 B RUE DE COTTE
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/000113
Date d'ajout
04/01/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/12/2016 - Siège de la liquidation : 144 Avenue de l'Industrie P.A.E. des Léchères 74460 MARNAZ - Publicité dans un journal d'annonces légales : Eco des Pays de Savoie du 30/12/2016.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/009241
Date d'ajout
12/08/2016
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/07/2016
Numéro d'observation
F15/007780
Date d'ajout
26/06/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/05/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).