Entreprise : ASNIERES SCOOT - SIREN 798 973 715
Identité
Dénomination
ASNIERES SCOOT
SIREN (siège)
798 973 715
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2013
Date de fin de la personne morale
04/12/2112
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Sans activité
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Da Nave MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Dantan Merlin HUBERT , JULIEN , GILLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Établissements
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
79897371500039
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
45 RUE DE MAUBEUGE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
79897371500021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
41 RUE DE MAUBEUGE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
79897371500013
Adresse
65 AV DE LA MARNE
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B211038
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 26/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B211036
Date d'ajout
22/11/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 22/11/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201802985, date de cessation des paiements le 25/09/2018, et a désigné M. Dominique-paul Vallée : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/10/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).